HESS, Sr. M. Natanaela CSSE, født 1976 i Tychy i Polen. Kom til Norge og trådte inn i St. Elisabethsøstrenes norske provins i oktober 1994. Ble ikledd 10. mai 1995. Avla første løfter 11. mai 1996 og evige løfter 25. august 2001.
I 1994-1999 (med pause i novisiatstiden) var hun engasjert i katekese ved den polske lørdagsskolen i Oslo. Fra 1996 var hun kateket i intensivundervisningen først på St. Sunniva skole (St. Olav domkirkemenighet) og senere i St. Hallvard kirke. Fra 1999 til 2001 var hun tilknyttet St. Elisabethsøstrenes kommunitet i St. Olav menighet i Tønsberg, der hun var sakristan og katekeselærer. Hun startet også en barnegruppe i menigheten.
I 2001 flyttet hun til St. Elisabethsøstrenes kommunitet i Tromsø, hvor hun var sakristan og engasjert i religionsundervisningen og andre aktiviteter for barna i menigheten. Flyttet til Oslo 14. august 2007. I perioden 2001-10. januar 2011 hadde hun hovedansvaret for kallsarbeidet i St. Elisabethsøstrenes norske provins.
- 22. oktober 2002 – gjenvalgt 22. oktober 2008 – 26. september 2014
- Provinsrådssøster for Elisabethsøstrene i Norge
- 23. august 2007 – 31. mai 2016
- Novise- og junioratsmesterinne hos Elisabethsøstrene i Norge
- 26. september 2014 – 28. august 2020 –
- Provinsvikar for Elisabethsøstrene i Norge
- 24. august 2016 –
- Novisemesterinne hos Elisabethsøstrene i Norge
- 19. februar 2019 – 1. september 2023
- Priorinne for St. Elisabethsøstrenes kommunitet i Oslo
- 1. september 2023 –
- Junioratsmesterinne hos Elisabethsøstrene i Norge
- 1. september 2023 –
- Konventssuperior for St. Elisabethsøstrene i Tønsberg