Misjonsstasjon 1929, menighet 1934. Sognet omfatter i fylket Vestfold og Telemark kommunene Horten, Færder, Tønsberg, og dessuten Holmestrand med unntak av den del som før 2020 var Sande kommune. 755 km². Befolkningsstatistikk. Historikk.
Menighetstilhørighet etter postnummer, kommune og kart.
Om St. Olav
Menigheten har et eget nettsted, tonsberg.katolsk.no
St. Olav kirke
Kirken ble vigslet i 1958, etter at man tidligere hadde benyttet kapellet i St. Olavs klinikk.
Det finnes en (ufullstendig) liste over kirker oppkalt etter den hellige Olav.
- Sogneadministrator:
- P. Johannes Vu manh Hung (fra 1. august 2017)
- Diakon:
- D. Sigurd Hareide (fra 24. juni 2023)
- Kirkelige assistenter:
- Ewald Nebelung (fra 21. november 2014)
- Le Thien Phuong (fra 15. januar 2007, gjenutnevnt fra 21. november 2014)
- Ekstraordinære kommunionsutdelere (fra 16. november 2011, gjenutnevnt fra 21. november 2014):
- Sr. M. Karolina Bogoczová, Ida Frøyis Agland, Reidun Antonsen, Øyvind Olav Oppegård
- Menighetsråd (2021-2023):
- Sognepresten (formann),
- Leder: Mariusz Margielewski
- Nestleder: Gro Vittersø
- Sekretær: Maria Soledad Solås
- Medlemmer: Lina Pupkuviene, Dat Minh Ha, Charles D. Jeyaseelan
- Vaktmester:
- Nhan Van Tran
- Finansråd:
- Sogneadministrator, Erling Dahle, diakon Sigurd Hareide, Johan Svorstøl og Hai Vu
- Katekesekoordinator og barne- og ungdomskontakt:
- Terese Ranek
- Kantor:
- Terese Ranek
- Pastoralrådsrepresentanter:
- Se egen oversikt.