Kontaktinformasjon
E-post:
VOITH, Reidar, født 1971 på Nøtterøy, bispedømmet Oslo. Diakonviet av biskop Gerhard Schwenzer den 14. august 1999 i St. Olav Domkirke, Oslo. Presteviet av biskop Gerhard Schwenzer den 24. juni 2000 i St. Olav Domkirke, Oslo.
- 24. juni 2000 – 2. september 2001
- Kapellan i St. Ansgar menighet, Kristiansand.
- 9. september 2001 – 10. august 2006
- Kapellan i St. Svithuns menighet, Stavanger
- 1. januar 2006 – gjenvalgt 8. oktober 2007 – 18. oktober 2012
- Medlem av Presterådet i Oslo katolske bispedømme
- 1. september 2006 (innsatt 26. november 2006) – 20. september 2012
- Sogneprest i Vår Frue Kirke i Porsgrunn
- 13. mars 2007 – 13. mars 2012
- Medlem av styret for St. Eystein presteseminar
- Høsten 2007
- Funnet skikket til å feire liturgien i den ekstraordinære form
- 20. september 2012 – 7. oktober 2012
- Sogneadministrator i St. Svithun menighet, Stavanger
- 7. oktober 2012 – 22. mars 2015
- Sogneprest i St. Svithun menighet, Stavanger (se et bildegalleri fra innsettelsen)
- 1. august 2015 – 27. september 2015
- Sogneadministrator ved Mariakirken i Lillehammer
- 27. september 2015 – 31. juli 2022
- Sogneprest ved Mariakirken i Lillehammer
- 1. august 2022 -
- Sogneprest i St. Eystein menighet, Bodø