Kontaktinformasjon
E-post:
FONGEN, Maria Elizabeth
Cand. philol. med kinesisk hovedfag fra Universitetet i Oslo.
- 26. juni 2002 – (permisjon 1. oktober 2010 – 1. september 2013) –
- Familiepastoral rådgiver ved Kateketisk senter (tidl. Pastoralavdelingen) i Oslo katolske bispedømme (80% stilling)
- 30. oktober 2005 – 8. desember 2010
- Leder for Pastoralrådet i Oslo katolske bispedømme