Kontaktinformasjon
E-post:
SOHLER, Antonius Maria, født 1965 i Wangen im Allgäu (Tyskland).
Diakonviet i Stará Halič (Slovakia) 25. januar 1999 og presteviet i Rožňava (Slovakia) 8. desember 1999.
Kom til Tromsø stift 16. juni 2015.
- 1. juli 2015 – 5. april 2016
- Kapellan i St. Mikael menighet, Hammerfest
- 5. april 2016 – 5. september 2021
- Sogneadministrator i St. Mikael menighet, Hammerfest
- 8. september 2016
- Inkardinert i Tromsø stift
- 1. januar 2018 – 31. august 2023
- Generalvikar for Tromsø stift
- 6. september 2021 – 1. mars 2022
- Sabbatstid
- 1. mars 2022 – 25. september 2023
- Tilknyttet Tromsø stifts sentraladministrasjon
- 26. september 2023 –
- Delegat for Tromsø stift